【文汇网讯】1月5日上午,有网上流传文件称经上海市人民政府同意,免去黎瑞刚的上海文化广播影视集团有限公司总裁职务,任命王建军为总裁。
5日中午,上海文广集团方面对新京报记者回应称,黎瑞刚只是不再担任集团总裁的职务,但依然担任上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司党委书记、董事长,以及上海文广旗下上市公司--百视通新媒体股份有限公司董事长。在百视通与东方明珠合并完成后,黎瑞刚也会担任新的上市公司董事长。
上海文广方面表示,之所以有这样的人事变动,是上海市国资系统深化国企改革的要求,希望建立健全规范的董事会管理制度。
此前,黎瑞刚曾在上海文广「身兼四职」,这是为了更好地推动「大小文广」的整合。经过一年的运营,「大小文广」的整合已初步完成,上海文广进入了新的阶段,需要有更加完善健全的治理机制。
所谓「大小文广」指的是上海文化传播影视集团和上海东方传媒集团,前者是后者的母公司。上海文广旗下拥有东方卫视、第一财经日报等多家媒体,东方明珠隶属于「大文广」,而百视通属「小文广」。
黎瑞刚卸任总裁之后,总裁一职将由王建军担任,这将实现集团公司决策层与经营层的分离,从而形成一定的制衡机制。上海文广方面表示,母公司治理机制的健全,也是为今后上市公司建立更加规范的治理体系,乃至股权激励制度做铺垫。
新京报记者注意到,网上流传的这份文件日期是2014年12月26日。上海文广方面表示,目前的确收到了文件,但上海市委组织部尚未前来公司正式宣布这一消息,因此上海文广并未对外宣传此事。
这已是黎瑞刚第二次被传离职,上一次是在2014年12月31日。当日下午,有媒体发布黎瑞刚离职的传闻之后,上海文广迅速闢谣,新华社也在当日下午发出消息进行澄清。
王建军简历
王建军,女,1961年11月出生,汉族,籍贯山东淄博,全日制中专,中央党校研究生、法学学士,政工师,1983年7月加入中国共产党,1980年12月参加工作。现任市委对外宣传办公室、市人民政府新闻办公室副主任。2010年9月起任上海广播电视台党委书记、上海东方传媒集团有限公司执行董事。
1980年12月参加工作,1983年7月加入中国共产党。
1985年至1997年,任共青团上海市委常委、少年部部长、办公室主任。
1997年至2001年,任市委对外宣传办公室秘书处处长。
2001年至2002年,出任市委宣传部办公室主任。
2002年至2005年,任市委办公厅秘书。
2005年至2010年,任市委对外宣传办公室、市人民政府新闻办公室副主任。
2010年9月至今任上海广播电视台党委书记。
|