【文汇网讯】经历了去年下半年的人事大调整之后,李纪恒、陈豪分别「定盘」云南省人大常委会和云南省政府。据新华网消息,今日(1月31日),云南省十二届人大第三次会议选举李纪恒为云南省人大常委会主任,陈豪为云南省长。 此外,会议还选举卯稳国任云南省人大常委会副主任。
据财新网报道,新晋云南省人大常委会主任李纪恒,担任云南省委书记已满三月。官方简历显示,今年58岁的李纪恒(1957年1月出生),是广西贵港人,在其19岁(1976年10月)尚未进入大学前即已加入中国共产党,仕途起步于其自广西大学中文系文学创作专业学习结束后的1979年8月,其第一份工作为广西壮族自治区贵县文工团、文化局干部。
李纪恒在广西工作达30年,曾任县委书记、行署专员、地(市)委书记,1997年12月,在任广西玉林市委书记期间当选广西壮族自治区党委常委,跻身副省级,随后主政广西首府南宁、出任广西壮族自治区党委副书记。在此期间,李纪恒先后完成在中央党校研究生院经济管理专业在职研究生班和中国社会科学院研究生院农业经济管理专业农村工业化、城市化方向的学习,并获得管理学博士学位。
2006年7月,李纪恒首次跨省交流任云南省委副书记,2011年8月后接替秦光荣任云南副省长、代省长、省长,并晋陞正省级。此外他还是第十五、十六、十七届中央候补委员,第十八届中央委员。
陈豪是江苏海门人,下月即将年满61岁(1954年2月出生),其仕途起步于上海,1997年出任上海市委副秘书长,2003年升任市人大常委会副主任,跻身副省级官员之列,2010年转任中华全国总工会党组副书记,2011年兼任全总副主席、书记处书记。2013年2月,王玉普改任中国工程院党组副书记后,陈豪接任全总党组书记、副主席、书记处第一书记,从而跻身正部级官员序列。
2014年8月,曾任云南省委书记的白恩培被查。10月14日,云南政坛人事大调整:原省委书记秦光荣卸任,原省委副书记、省长李纪恒顺位出任省委书记;时任全国人大内务司法委员会副主任委员、全国总工会党组书记陈豪「空降」云南任省委副书记、代省长。在11月1日闭幕的十二届全国人大常委会第十一次会议上,秦光荣当选全国人大内务司法委员会副主任委员。由此,秦光荣、李纪恒、陈豪三人「大换岗」。
从去年10月「空降」云南以来,陈豪即开始了密集的调研行程,据媒体报道,三个月间,其足迹遍及云南16州市中的昆明、曲靖、大理、丽江、迪庆、怒江、普洱、昭通、红河、临沧、德宏等11州市。所到之处既有此前曾遭遇地震的鲁甸、景谷、盈江,也有较为偏远的怒江州独龙江乡、迪庆藏族自治州,还包括滇中经济圈的相关城市。此外,陈豪还调研了发改委、民宗委、扶贫办等省级部门和昆明高新区、滇中产业聚集区等重点开发区。
陈豪转正之后,云南省政府班子延续了「一正八副」格局,八位副省长分别是:李江(常务副省长)、高峰、和段琪、丁绍祥、高树勳、刘慧晏、尹建业和张祖林。
新晋云南省人大常委会副主任卯稳国,此前担任云南省政府秘书长。官方履历显示,卯稳国今年58岁(1956年7月出生),云南富源人,曾任富源县委副书记,后任马龙县长、县委书记,曲靖行署计委主任,云南省计委副主任,思茅地区行署专员、思茅市长、迪庆州委书记,2007年3月任云南省委副秘书长、省委办公厅主任,2012年8月任云南省政府秘书长、办公厅主任至今。
李纪恒简历:
李纪恒,男,汉族,1957年1月生,广西贵港人,1976年10月加入中国共产党,1979年8月参加工作,博士研究生学历。
1976.11-1979.08 广西大学中文系文学创作专业学习
1979.08-1980.09 广西壮族自治区贵县文工团、文化局干部
1980.09-1983.11 广西壮族自治区贵县县委宣传部新闻干事,贵县报社筹备组负责人
1983.11-1985.05 广西壮族自治区贵县瓦塘公社(乡)党委书记
1985.05-1987.09 广西壮族自治区贵县县委副书记
1987.09-1988.06 广西壮族自治区平南县委第一副书记
1988.06-1990.02 广西壮族自治区平南县委书记
1990.02-1991.08 广西壮族自治区桂平县委书记
1991.08-1992.08 广西壮族自治区河池地委副书记、行署副专员
1992.08-1995.02 广西壮族自治区河池地委副书记、行署专员
1995.02-1996.04 广西壮族自治区河池地委书记、行署专员
1996.04-1996.07 广西壮族自治区河池地委书记(其间:1995.09-1996.07中央党校一年制中青年干部培训班学习)
1996.07-1997.12 广西壮族自治区玉林地(市)委书记
1997.12-2001.06 广西壮族自治区党委常委、玉林市委书记、市人大主任(其间:1995.09-1998.07在中央党校研究生院经济管理专业在职研究生班学习)
2001.06-2001.08 广西壮族自治区党委常委、南宁市委书记
2001.08-2003.04 广西壮族自治区党委常委、南宁市委书记、市人大主任
2003.04-2005.03 广西壮族自治区党委副书记、南宁市委书记、市人大主任(其间:1999.09-2003.07在中国社会科学院研究生院农业经济管理专业农村工业化、城市化方向攻读博士研究生,获管理学博士学位)
2005.03-2006.07 广西壮族自治区党委副书记
2006.07-2006.11 云南省委副书记
2006.11-2011.08 云南省委副书记,省委党校(云南行政学院)校(院)长
2011.08-2011.11 云南省委副书记,省政府副省长、代省长、党组书记,省委党校(云南行政学院)校(院)长
2011.11-2012.02 云南省委副书记,省政府副省长、代省长、党组书记
2012.02-2014.10 云南省委副书记,省政府省长、党组书记
2014.10-2015.1 云南省委书记
2015.1— 云南省委书记、省人大常委会主任
第十五届、十六届、十七届中央候补委员,十八届中央委员
陈豪简历:
男,汉族,1954年2月生,江苏海门人,1976年6月加入中国共产党,1977年4月参加工作,在职大专学历,工商管理硕士学位,经济师。
1973年至1977年江苏海门县临江公社其祥初中、中心校代课教师。
1977年至1978年江苏海门县临江公社广播站新闻干事。
1978年至1979年江苏海门县临江公社工业办公室政工员。
1979年至1983年上海市静安区果品公司职工,团总支副书记、书记。
1983年至1985年上海市静安区委组织部干部、副科长、科长(1980年2月至1984年1月上海市静安区业余大学汉语言文学专业学习)。
1985年至1990年上海市静安区委组织部副部长。
1990年至1992年上海市静安区委组织部副部长、区人事局长、党组书记(1989年5月至1991年6月华东师范大学世界经济专业研究生课程进修班学习;1991年9月至1992年9月挂职任上海市静安区工业工作党委书记)。
1992年至1993年上海市静安区委组织部部长兼区人事局长。
1993年至1995年上海市静安区委常委、组织部部长。
1995年至1996年上海市静安区委副书记、组织部部长。
1996年至1997年上海市静安区委副书记。
1997年至1998年上海市委副秘书长。
1998年至1999年上海市委副秘书长、市级机关工作党委书记。
1999年至2003年上海市委副秘书长、市委办公厅主任、市级机关工作党委书记(其间:2001年3月至2003年3月中欧国际工商学院工商管理专业(MBA)学习,获工商管理硕士学位)。
2003年至2008年上海市人大常委会副主任,市总工会主席(其间:2006年3月至7月中央党校省部级干部进修班学习)。
2008年至2010年上海市人大常委会副主任、党组副书记,市总工会主席。
2010年至2011年全国总工会党组副书记,上海市人大常委会副主任、党组副书记,市总工会主席。
2011年至2013年全国总工会副主席、书记处书记、党组副书记、机关党委书记。
2013年2月至2014年10月全国总工会党组书记、副主席、书记处第一书记、机关党委书记。
2014年10月任云南省委副书记、代省长。
2015年1月任云南省省长、省委副书记。
卯稳国简历:
卯稳国,1956年7月出生,云南富源人,大学学历,中央党校函授经济管理专业毕业,1978年11月参加工作,1975年4月加入中国共产党。
历任云南省富源县科委办公室副主任、老厂公社管委会副主任,中共云南省富源县委副书记,中共云南省马龙县委副书记、县长、县委书记,云南省曲靖地区行署计委主任、党组书记,云南省发展计划委员会副主任、党组成员。
2002.12——2004.03,中共思茅地委副书记、地区行署专员;
2004.03——2004.12,中共思茅市委副书记、市长;
2004.12——2007.03,中共迪庆藏族自治州州委书记;
2007.03——2012.08,中共云南省委副秘书长、省委办公厅主任;
2012.08——2015.01 ,云南省人民政府秘书长、办公厅党组书记。
2015.01——,云南省人大常委会副主任。
第八、九届云南省委委员。 |