【文汇网讯】央视台长又换人了。在人们纷纷结束清明节小长假重返工作岗位的第一个工作日,执掌央视不到4年时间的胡占凡却届龄离岗。
4月7日,央视召开领导干部会议宣布了中央关于央视台长调整的决定:「由于年龄原因,胡占凡同志不再担任国家新闻出版广电总局党组成员、中央电视台台长职务,由国家新闻出版广电总局副局长、党组副书记聂辰席同志兼任中央电视台台长。」
央视「空降」第一位工程师台长
据澎湃新闻客户端报道,记者根据查询国家新闻出版广电总局(以下简称「国家广电总局」)官网时注意到,聂辰席在网站「领导之窗」中的排位仅次于国家广电总局局长、党组书记蔡赴朝,高于此前担任国家广电总局党组成员、央视台长的胡占凡。
现年58岁的央视新「掌门」聂辰席(1957.7)是河北灵寿人,中国科技大学管理科学研究生学历,天津大学管理学博士,工程师。
据公开简历显示,聂辰席曾有32年的时间于河北省历练。
1980年,聂辰席毕业于复旦大学计算机科学系程序设计专业,随后进入河北省统计局计算中心工作。此后,聂历任河北省经济信息中心数据库和程序库部副主任,政府研究室(经济研究中心)副主任、党组成员等职。
1999年,42岁的聂辰席从河北省政府研究室副主任调任邯郸市委常委、组织部部长。两年后,聂任邯郸市委副书记、市纪委书记。
又过两年,聂辰席于2003年出任邯郸市委副书记、市长,并在一年后升任邯郸市委书记。
2006年至2012年间,聂辰席历任河北省委常委、宣传部部长;河北省委常委,省政府副省长、党组副书记等职。
河北省委党校干部学习网一篇题为《河北打造「五大文化品牌」提升文化影响力》的文章提到,时任河北省委常委、宣传部长聂辰席说,通过梳理文化脉络,河北提出了打造「五大文化品牌」战略,以推动全省文化产业快速发展。「红色太行、壮美长城、诚义燕赵、神韵京畿、弄潮渤海」这五大文化品牌,分别从「革命文化、爱国文化、根脉文化、畿辅文化和开放文化」这五大文化内涵来阐释和介绍河北。
据人民网2011年1月11日报道,聂辰席对人民网强国论坛的记者表示,河北省文化体制改革取得了突破性进展,已经提前两年完成中央确定的文化体制改革任务。
2012年,聂辰席作别河北,赴京担任原国家广电总局党组副书记,随后兼任副局长一职。
一年后,原新闻出版总署和原国家广电总局职责整合,组建新的国家新闻出版广播电影电视总局。聂辰席任新组建的国家广电总局党组副书记、副局长。
此前,聂辰席最后一次出现在媒体公开报道是参加3月26日至28日的第23届中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN2015)。
3月30日,中国科学报社主办科学网一篇题为《「三网融合」:冲刺之年去向何方》的文章提到,在CCBN 2015主题报告会上,国家广电总局党组副书记、副局长聂辰席提出了「智慧广电」的概念,即「要坚持融合创新、协同复盖,打造无处不在、数字智能的广电网络」。
另据中国国际广播电视信息网络展览会网站显示,聂辰席上述所作报告题为《打造智慧广电 畅享数字生活》。
2015年4月7日,中组部、中宣部、国家新闻出版广电总局领导同志在央视换帅大会上讲话指出,「聂辰席同志政治素质好,理想信念坚定,有较强的组织领导和协调能力,作风正派,工作勤奋,敢于担当,坚持民主集中制,事业心责任感强,是中央电视台台长的合适人选」。
他主政央视时郭振玺、芮成钢被带走
「由于年龄原因」去职的胡占凡(1953.11)是黑龙江木兰人,1970年起先后在木兰县广播站、黑龙江人民广播电台工作,1987年从传媒界「黄埔军校」的北京广播学院(现中国传媒大学)新闻系研究生班毕业后,又在中央人民广播电台和原国家广电总局任职,2010年任光明日报社总编辑。
2011年11月,胡占凡「空降」央视主政。引人关注的是,胡占凡主政期间,特别是2013年12月后的半年多时间里,央视多位中层如时任财经频道总监郭振玺、纪录片频道总监刘文,多位知名主持人如芮成钢等相继被检方带走调查。
不过,在4月7日正式卸任央视台长职务时,中组部、中宣部、国家新闻出版广电总局领导同志给予了胡占凡高度评价:「胡占凡同志政治坚定,在大是大非问题上旗帜鲜明,自觉在政治上思想上行动上与以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致,为中央电视台的发展付出了大量心血和汗水。」
央视大火之后5年换了4个台长
另外值得一提的是,央视大火之后,2009年至2015年的5年时间内,央视已先后经历过4任台长,即赵化勇、焦利(1955.4)、胡占凡和新台长聂辰席。
赵化勇、焦利、胡占凡、聂辰席(从左至右)
与杨伟光(1991-1999)等前任主政央视至少5年以上的任期相比,2009年后央视换帅的次数显得有些频繁。
2009年5月,也就是新台址火灾3个月后,央视结束了赵化勇时代,时任中宣部副部长焦利「空降」央视主政,赵化勇则改任中国文联副主席。2010年2月,国务院通报央视新台址火灾事故处理结果,赵化勇被给予行政降级、党内严重警告处分。
不过,仅2年后,时任光明日报社总编辑胡占凡2011年11月调入央视接班,焦利「另有任用」。
2012年1月,国务院任命焦利为原国家新闻出版总署副署长。
|