【文汇网讯】(记者张鹏宇 8日 内蒙古电)7日上午,呼和浩特市十四届人大常委会举行第二十次会议。会议表决通过了《关于接受秦义请求辞去呼和浩特市人民政府市长职务的决定》,同意秦义辞去呼和浩特市市长职务,同时,表决通过了关于李杰翔代理呼和浩特市人民政府市长的决定。并由李杰翔代市长向《宪法》宣誓,作了表态发言。据内部人士透露,秦义将在内蒙古住建厅担任要职。
2015年全国两会期间,内蒙古团临时开记者会时,一位记者问:「两年前,王君书记替咱们市长立下了六项廉政承诺状。各位市长,两年过去了,这个承诺状实践的感觉怎么样?」当即引来现场一片笑声,市长们也忍不住直乐。「效果好不好,你看这些熟悉的面孔仍然在!」呼和浩特市市长秦义幽默回应。记者依稀记得,2013年的全国两会上,内蒙古自治区党委书记王君代表区党委常委会作出六项廉政承诺,包括「不接受任何单位和个人的礼金、不违规干预或插手工程建设项目承发包」等。
秦义简历
秦义,男,汉族,1963年9月出生,内蒙古赤峰市人,大学文化,统计学学士,1985年4月加入中国共产党,1985年7月参加工作。
1981.09-1985.07内蒙古财经学院计划统计商业计划统计专业学习;
1985.07-1988.03内蒙古克什克腾旗百货公司秘书、副经理、经理;
1988.03-1990.08内蒙古克什克腾旗商业局副局长;
1990.08-1993.11内蒙古克什克腾旗商业局局长;
1993.11-1994.03内蒙古克什克腾旗商贸总公司经理;
1994.03-1998.11内蒙古克什克腾旗副旗长;
1998.11-2000.05内蒙古克什克腾旗旗委常委、副旗长;
2000.05-2001.02内蒙古克什克腾旗旗委副书记、代旗长;
2001.02-2003.01内蒙古克什克腾旗旗委副书记、旗长;
2003.01-2003.12内蒙古克什克腾旗旗委书记;
2003.12-2004.04内蒙古赤峰市发展和改革委员会主任、党组副书记;
2004.04-2006.02内蒙古赤峰市发展和改革委员会主任、党组书记;
2006.02-2010.09内蒙古赤峰市市委常委、秘书长;
2010.09-2010.12内蒙古自治区信访局局长、党组书记;
2010.12-2011.11内蒙古自治区政府副秘书长,自治区信访局局长、党组书记;
2011.11- 2012.02呼和浩特市委副书记、代市长;
2012.2-2015.4 呼和浩特市委副书记、市长。
李杰翔简历
李杰翔,男,汉族,1964年3月出生,内蒙古准格尔旗人,1985年7月参加工作,1985年1月加入中国共产党,中央党校经济管理专业毕业,中央党校研究生学历。
1985.07—1986.06 内蒙古自治区包头师专党委组织部、教务处工作;
1986.06—1993.09 内蒙古自治区包头市委办公厅政工科干事、常委会秘书、书记秘书、秘书一处副处长;
1993.09—1994.11 海南丽祥实业发展公司副董事长、包头 公司总经理;
1994.11—1997.11 内蒙古自治区霍林郭勒市副市长(借聘) ;
1997.11—2000.10 内蒙古自治区包头市青山区副区长;
2000.10—2002.12 内蒙古自治区包头市石拐区委副书记、代区长、区长;
2002.12—2003.11 内蒙古自治区包头市石拐区委书记;
2003.11—2007.11 内蒙古自治区土默特右旗旗委书记、旗人大常委会主任;
2007.11—2010.09 内蒙古自治区包头市委常委、土默特右旗旗委书记;
2010.09—2011.08 内蒙古自治区包头市委常委、副市长;
2011.08—2013.05 内蒙古自治区通辽市委常委、副市长;
2013.05—2015.04 内蒙古自治区发展和改革委员会副主任、党组成员兼能源开发局局长(正厅级);
2015.04— 呼和浩特市委副书记、呼和浩特市人民政府代市长。 |