【文汇网讯】据西部网报道,日前,中央决定,胡和平同志任陕西省委委员、常委、副书记,胡和平曾任清华大学党委书记(副部长级),浙江省委常委、组织部部长;祝列克同志任陕西省委常委;江泽林同志不再担任陕西省委常委、委员职务,另有任用。
胡和平简历
1980年9月清华大学水利工程系学习,1986年7月本科毕业留校任教,先后担任水利工程系团委副书记、系党委学生工作组副组长、组长、系党委副书记,1990年清华大学水利水电工程系硕士研究生毕业,获硕士学位。
1992年10月赴日本东京大学土木工程系攻读博士研究生,1995年9月毕业,获博士学位,同年10月在日本INA公司河川计划部工作。
1996年12月回国,在清华大学水利水电工程系工作,任水文水资源研究所所长、系副主任。
2000年1月任清华大学土木水利学院党委书记,
2002年11月任清华大学校党委组织部部长,
2003年9月任清华大学教务处处长,
2004年8月任清华大学人事处处长兼人才资源开发办公室主任。
2006年2月任清华大学副校长。
2006年9月任清华大学校党委常务副书记兼组织部长、副校长。
2007年3月任清华大学党委常务副书记、副校长。
2007年12月任清华大学党委常务副书记。
2008年12月任清华大学党委书记。
2013年11月任浙江省委组织部部长。
2013年12月任浙江省委常委、组织部长、省委党校校长。
2015年04月任陕西省委副书记。
祝列克简历
1975年6月至1977年11月福建省连城县北团公社知青;
1977年11月至1978年3月福建省连城县届前电厂工人;
1978年3月至1982年1月在南京林产工业学院林学系森林病虫害防治专业学习,获农学学士学位;1982年1月至1987年3月任林业部科学技术司技术推广处干事、主任科员(其间:1985年9月至1987年3月在吉林省临江林业局闹枝林场、松江河林业局挂职锻炼);
1987年3月至1992年12月任林业部科学技术司科技交流合作处负责人、副处长(其间:1991年5月至1991年11月在英国牛津大学进修林业项目管理);
1992年12月至1994年4月任林业部科学技术司科技交流合作处处长(其间:1992年9月至1993年1月在中央党校中央国家机关分校学习);
1994年4月至1995年3月任林业部科学技术司综合处处长;
1995年3月至1998年8月任林业部科学技术司助理巡视员(副司局级)(其间:1995年7月至1998年1月援藏,先后担任西藏自治区农牧林业委员会副主任、林业厅副厅长);
1998年8月至1999年12月任国家林业局科学技术司司长(其间:1995年9月至1999年4月在东北林业大学植物学专业学习,获理学博士学位;1999年3月至1999年7月在中央党校进修班学习);
1999年12月至2001年11月任国家林业局科学技术司司长、科学技术委员会副秘书长(正司局级);
2001年11月至2010年2月任国家林业局副局长、党组成员;
2010年2月至2011年4月任国家林业局副局长、党组副书记,国务院扶贫开发领导小组成员(2011年1月);
2011年4月至2011年5月任陕西省政府党组成员;
2011年5月至 2011年12月任陕西省副省长、党组成员;
2011年12月至2015年04月任陕西省副省长、党组成员,杨凌农业高新技术产业示范区管委会主任(兼)。
省第十二次党代会代表,中共陕西省第十二届委员会委员,省十二届人大代表。
|