【文汇网讯】(记者 金月展 河南综合报道)根据河南省三门峡市市长赵海燕提请,经2015年4月10日三门峡市第六届人民代表大会常务委员会第21次会议审议通过。免去高战荣三门峡市人民政府副市长职务;任命李庆红为三门峡市人民政府副市长,李庆红原任三门峡市政府党组成员,市教育局党委书记。
据三门峡市人大六届五次会议下发的材料上显示,高战荣已升任市委常委、秘书长。
高战荣简历:
高战荣,男,汉族,1962年7月出生,河南灵宝人,1985年2月加入中国共产党,1981年8月参加工作,中国社会科学院研究生院企业管理专业毕业,研究生学历,高级会计师。曾任三门峡市人民政府副市长、党组成员。
1979.09——1981.07,河南省洛阳林业学校读书;
1981.08——1984.08,洛阳市宜阳县财政局办事员、预算总会计;
1984.08——1989.08,洛阳市宜阳县财政局副局长 ;
1989.09——1996.04,三门峡市财政局行政事业财务管理科科长、预算科科长;
1996.04——1997.01,三门峡市财政局副局长、党组成员、市国有资产管理局局长;
1997.01——2002.01,三门峡市财政局副局长、党组成员;
2002.01——2007.06,三门峡市财政局党组书记、局长;
2007.06——2010.06,中共陕县县委委员、常委、书记,兼任陕县人武部第一书记;
2010.06——2015.04,三门峡市人民政府副市长、党组成员。
李庆红简历:
李庆红,女,汉族,河南温县人,1959年11月出生,1976年7月毕业于灵宝一高,1982年7月毕业于河南大学中文系中文专业,1983年6月加入中国共产党,1995年12月天津大学工商管理研究生毕业。
1978年9月至1982年7月河南大学中文系中文专业学习;
1982年8月至1992年3月历任灵宝市尹庄镇副镇长、副书记、灵宝市委党校副校长、灵宝市委宣传部副部长兼市委党校党总支书记;
1992年4月至1993年7月任三门峡市妇联副主任;1993年8月至1999年3月任湖滨区政府副区长、区委副书记;
1999年4月至2001年2月任三门峡市房管局党组书记;
2001年3月任中共三门峡市委党校党委书记、常务副校长,三门峡行政学院常务副院长,三门峡市社会主义学院院长;
2003年12月中国共产党河南省第七次、第八次代表大会代表;
2011年6月兼任三门峡市教育局局长、党委书记;
2015年4月任三门峡市人民政府副市长。
|