【文汇网讯】国务院任免国家工作人员。据中国政府网30日报道,任命周学文为水利部副部长;任命陈雨露为中国人民银行副行长;任命杨焕宁为国家安全生产监督管理总局局长;任命方星海为中国证券监督管理委员会副主席;任命于春孝为国家铁路局副局长;任命岳中明为黄河水利委员会主任。
免去杨焕宁的公安部副部长职务;免去翁孟勇的交通运输部副部长职务;免去蔡其华(女)的水利部副部长职务;免去孙志刚的国家卫生和计划生育委员会副主任职务;免去刘新华的中国证券监督管理委员会副主席职务;免去陈雨露的中国人民大学校长职务。
陈雨露(现任中国人民大学校长)
陈雨露,男,汉族,籍贯广东澄海(今汕头市),生于河北稿城,1966年11月生,1984年11月加入中国共产党,1989年1月参加工作,中国人民大学金融专业毕业,研究生学历,经济学博士学位。
人物履历
1989年01月至1992年06月任中国人民大学财政金融系教师;
1992年07月至1993年01月任中国人民大学财政金融系系主任助理、讲师;
1993年02月至1997年04月任中国人民大学财政金融系副系主任、副教授;
1997年05月至2002年01月任中国人民大学财政金融学院常务副院长、教授;
2002年01月至2005年05月任中国人民大学财政金融学院院长、教授;
2005年05月至2010年03月任中国人民大学副校长;
2010年03月任北京外国语大学校长;
2011年11月任中国人民大学校长。
方星海
方星海,男,1964年生,汉族,中共党员。1993年7月参加工作,清华大学经济管理学院学士,斯坦福大学经济系博士,中欧国际工商学院兼职教授,清华大学中国经济研究中心高级研究员。
工作经历
1993年7月,经杰出青年专业人员项目推荐赴世界银行就职;
1993年7月至1998年8月,担任世界银行华盛顿总部经济学家、投资官员;
1998年8月至2000年8月,任中国建设银行[0.00% 资金 研报]集团协调部主任;
2000年9月至2001年6月,任银河证券管理委员会成员兼秘书长;
2001年7月至2005年12月,任上海证券交易所副总经理;
2005年12月至2007年10月,任上海市金融工委委员、市政府金融服务办公室副主任;
2007年10月任上海市金融工委副书记、上海市金融服务办公室主任。
后任中央财经领导小组办公室国际经济局(四局)局长
2015年10月任中国证券监督管理委员会副主席。
世界银行及国际货币基金组织中国官员协会会长,中国留美经济学会会长。
|