【文汇网讯】据新华社报道,十二届全国人大常委会第二十六次会议24日下午经表决,任命杜德印为全国人大民族委员会副主任委员,任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员,任命黄龙云为全国人大华侨委员会副主任委员。
黄奇帆简历
黄奇帆,男,汉族,1952年5月生,浙江诸暨人,大学普通班学历,工商管理硕士,研究员,1968年9月参加工作,1976年3月加入中国共产党。
1968.09 上海焦化厂焦炉车间工人
1974.09 上海机械学院仪器仪表系自动化仪表专业学习
1977.09 上海焦化厂设备科技术员、助理工程师、工程师
1983.07 上海焦化厂副厂长
1983.12 上海市委整党办公室联络员
1984.04 上海市经委综合规划室副主任
1987.01 上海市经济信息中心主任(副局级,1988.09获副研究员职称)
1990.06 上海市浦东开发办公室副主任
1993.01 上海市浦东新区管委会副主任(1993.12正局级,获研究员职称)
(其间:1988.12-1993.09上海市第六届青年联合会副主席)
1994.09 上海市委副秘书长兼市委研究室主任
1995.04 上海市委副秘书长
(其间:1994.10-1995.05借调中央办公厅工作)
1995.07 上海市委副秘书长,市政府副秘书长
1996.03 上海市委副秘书长,市政府副秘书长,市体改委副主任
1998.04 上海市政府副秘书长,市经委主任,市工业工作党委副书记
(其间:1998.02-1999.12中欧国际工商学院在职高层管理人员工商管理硕士课程班学习,获工商管理硕士学位)
2001.10 重庆市政府副市长、党组成员
2002.05 重庆市委常委,市政府副市长、党组成员(2002.10市政府党组副书记,2003.07兼重庆行政学院院长,2003.09兼任重庆市国有资产监督管理委员会党委书记)
2009.11 重庆市委副书记,市政府副市长、党组副书记,重庆行政学院院长,重庆市国有资产监督管理委员会党委书记
2009.12 重庆市委副书记,市政府代市长、党组书记,重庆行政学院院长,重庆市国有资产监督管理委员会党委书记
2010.01 重庆市委副书记,市政府市长、党组书记,重庆行政学院院长,重庆市国有资产监督管理委员会党委书记
2011.02 重庆市委副书记,市政府市长、党组书记,重庆市国有资产监督管理委员会党委书记
2013.02 重庆市委副书记,市政府市长、党组书记
2016.12 不再担任重庆市委副书记、市长
2017年2月24日任全国人大财政经济委员会副主任委员
中国共产党第十七大、十八大代表,十八届中央委员,九届、十届、十一届全国人大代表,重庆市二次、三次、四次党代会代表,二届、三届、四届重庆市委委员,重庆市二届、三届、四届人大代表。
朱小丹简历
朱小丹,男,汉族,1953年1月生,浙江温州人,1975年12月加入中国共产党,1971年8月参加工作,中央党校研究生院经济管理专业毕业,中央党校研究生学历。
1971—1977年广东乐器厂工人、团支部书记,广州市乐器总厂团委副书记
1977—1982年共青团广州市委干部,办公室副主任、主任
1982—1984年共青团广州市委副书记
1984—1987年共青团广州市委代书记、书记(其间:1985.09—1987.09在广州宣传函授学院科学社会主义专业学习)
1987—1991年从化县委书记(其间:1990.09—1991.07在中央党校中青班学习)
1991—1991年广州市委副秘书长
1991—1996年广州市委常委、宣传部部长
1996—1999年广州市委副书记、宣传部部
(1995.09—1998.07在中央党校研究生院在职研究生班经济管理专业学习)
1999—2002年广州市委副书记
2002—2003年广东省委统战部常务副部长、部长
2003—2003年广东省政协副主席,省委统战部部长
2003—2004年广东省委常委、宣传部部长,省政协副主席
2004—2006年广东省委常委、宣传部部长
2006—2007年广东省委常委,广州市委书记
2007—2010年广东省委常委,广州市委书记、市人大常委会主任
2010—2011年广东省委常委、常务副省长
2011—2011年广东省委副书记、常务副省长
2011—2012年广东省委副书记、代省长
2012年广东省委副书记、省长
2016.12 不再担任广东省省长
2017年2月24日任全国人大财政经济委员会副主任委员
中共第十七届中央候补委员、第十届全国政协委员。
杨雄简历
杨雄,男,1953年11月生,浙江杭州人,1985年6月入党,1969年11月参加工作,研究生,经济学硕士,高级经济师。
曾任市经济研究中心副处长,上海实事公司综合信息部副经理,市计委长远计划综合处副处长、处长、投资计划处处长,市计委主任助理、副主任,上海联和投资有限公司总经理、市信息投资股份有限公司董事长、上海航空公司董事长,市政府副秘书长、上海联和投资有限公司监事会主席,市委常委,副市长、上海世博会组委会委员、执委会副主任等职。
2007年5月任中共上海市委常委、上海市副市长。
2008年1月任中共上海市委常委、上海市常务副市长。
2012年5月任上海市常务副市长。
2012年12月任中共上海市委副书记、上海市代市长、上海市政府党组书记;
2013年1月任中共上海市委副书记,上海市政府市长、党组书记。
2017年1月17日,上海市十四届人大五次会议举行第二次全体会议,表决通过关于接受杨雄辞去上海市人民政府市长职务请求的决定。
2017年2月24日任全国人大财政经济委员会副主任委员。
刘昆简历
刘昆,男,汉族,1956年12月生,广东饶平人,1984年7月加入中国共产党,1973年6月参加工作,厦门大学经济系财政金融专业本科毕业,省委党校经济学专业研究生。
1973.06-1978.02 福建省云霄县第二轻工业局综合厂工人
1978.02-1982.02 厦门大学经济系财政金融专业读书
1982.02-1988.08 广东省政府办公厅综合处干部、副主任科员、主任科员
1988.08-1994.04 广东省政府办公厅综合处副处长
1994.04-1997.09 广东省政府办公厅综合处处长
1997.09-2001.12 广东省政府办公厅副主任(1996.09-1999.07广东省委党校在职研究生班经济学专业学习)
2001.12-2002.10 广东省政府副秘书长(正厅级)
2002.10-2010.07 广东省财政厅厅长、党组书记(2004.03-2004.07中央党校进修部进修二班学习;2007.09-2007.11中国浦东干部学院中青年干部培训班学习)
2010.07 广东省副省长
2013.05 财政部党组成员、副部长
2016.12 全国人大常委会预算工作委员会主任
2017年2月24日任全国人大财政经济委员会副主任委员
第十届、第十一届全国人大代表。
责任编辑:东方