【文汇网讯】据新华网报道,中共中央决定:赵克志同志任河北省委委员、常委、书记。
早前报道:日前,中共中央决定:陈敏尔同志任贵州省委书记;赵克志同志不再担任贵州省委书记、常委、委员职务,另有任用。
陈敏尔简历
陈敏尔,男,汉族,1960年9月出生,浙江诸暨人,1981年8月参加工作,1982年9月加入中国共产党,中央党校研究生学历。
1978年10月至1981年8月,在绍兴师范专科学校中文系中文专业学习
1981年8月至1982年9月,任绍兴师范专科学校宣传部干事
1982年9月至1983年5月,在浙江省委党校理论师资班学习
1983年5月至1984年1月,任浙江省绍兴市委党校理论教员
1984年1月至1987年3月,先后任浙江省绍兴市委宣传部干事、副科长
1987年3月至1987年6月,任浙江省绍兴县委宣传部部长
1987年6月至1989年8月,任浙江省绍兴县委常委、宣传部部长
1989年8月至1990年12月,任浙江省绍兴市委宣传部副部长
1990年12月至1991年2月,任浙江省绍兴县委副书记
1991年2月至1994年6月,任浙江省绍兴县委副书记、县长
1994年6月至1994年9月,任浙江省绍兴县委书记、县长
1994年9月至1996年8月,任浙江省绍兴县委书记(其间:1995年9月至1996年7月,在中央党校一年制中青年干部培训班学习)
1996年8月至1997年11月,任浙江省绍兴市委常委,绍兴县委书记
1997年11月至1999年5月,任浙江省宁波市委常委、副市长(1995年9月至1998年7月,在中央党校在职研究生班法学专业学习)
1999年5月至1999年9月,任浙江省宁波市委副书记、副市长
1999年9月至1999年12月,任浙江省宁波市委副书记
1999年12月至2001年12月,任浙江日报报业集团社长、党委书记
2001年12月至2002年6月,任浙江省委宣传部部长
2002年6月至2007年5月,任浙江省委常委、宣传部部长
2007年5月至2007年6月,任浙江省委常委、宣传部部长,副省长
2007年6月至2012年1月,任浙江省委常委、副省长(分管常务工作)
2012年1月至2012年12月,任贵州省委副书记
2012年12月起,任贵州省委副书记、副省长、代省长,省政府党组书记
2013年1月,当选贵州省省长
2015年7月,任贵州省委书记
赵克志简历
赵克志,男,汉族,1953年12月出生,山东莱西人,1973年3月参加工作,1975年1月加入中国共产党,中央党校研究生学历。
1973年03月至1975年03月,在山东省莱西县夏格庄联中当民办教师;1975年03月至1980年01月,先后任山东省莱西县农业学大寨工作队队员、夏格庄公社团委副书记,夏格庄公社党委常委,姜山公社党委常委、宣传委员;
1980年01月至1982年09月,任共青团山东省莱西县委副书记(其间:1980年09月至1982年07月,在山东省委党校干部专修科学习);1982年09月至1983年03月,任共青团山东省莱西县委书记;
1983年03月至1984年04月,任山东省莱西县南岚乡、水集镇党委书记;
1984年04月至1987年03月,任山东省莱西县委副书记、县长;
1987年03月至1989年09月,任山东省即墨市委副书记、市长;
1989年09月至1991年08月,任山东省即墨市委书记;
1991年08月至1994年08月,任山东省城乡建设委员会副主任;
1994年08月至1997年12月,任山东省城乡建设委员会主任(其间:1995年09月至1996年07月在中央党校中青年干部培训班学习);
1997年12月至2001年01月,任山东省德州市委书记,德州军分区党委第一书记(1996年07月至1998年07月,在中央党校在职研究生班科学社会主义专业学习);
2001年01月至2001年02月,任山东省政府党组成员;
2001年02月至2006年01月,任山东省副省长;
2006年01月至2006年03月,任山东省副省长、省政府党组副书记;
2006年03月至2006年04月,任江苏省委常委;
2006年04月至2010年08月,任江苏省委常委、副省长(分管常务工作);
2010年08月至2010年09月,任贵州省委副书记、副省长、代省长、省政府党组书记;
2010年09月至2012年07月,任贵州省委副书记、省长,成都军区国防动员委员会副主任,贵州省国防动员委员会主任;
2012年07月至2012年08月,任贵州省委书记、省长,成都军区国防动员委员会副主任,贵州省国防动员委员会主任;
2012年08月至2012年12月,任贵州省委书记、省长,省军区党委第一书记,成都军区国防动员委员会副主任,贵州省国防动员委员会主任;
2012年12月至2013年01月,任贵州省委书记,省军区党委第一书记,成都军区国防动员委员会副主任,贵州省国防动员委员会主任;
2013年01月至2013年04月,任贵州省委书记,省人大常委会主任、党组书记,省军区党委第一书记,成都军区国防动员委员会副主任,贵州省国防动员委员会主任;
2013年04月,任贵州省委书记,省人大常委会主任,省军区党委第一书记,成都军区国防动员委员会副主任,贵州省国防动员委员会主任。
2015年07月31日,任河北省委委员、常委、书记。 |